ORGANIZA GESTION DE CULTURA OCIO Y EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Psaje Maruja Cazalla, 11
Código Postal 14011
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIZA GESTION DE CULTURA OCIO Y EVENTOS SL
CIF B14854004
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORGANIZA GESTION DE CULTURA OCIO Y EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIZA GESTION DE CULTURA OCIO Y EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ruiz Isabel Maria | Liquidador | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
Fernandez Ruiz Isabel Maria | Administrador Unico | 09/06/2016 | 21/01/2020 |
Fernandez Ruiz Rufina | Administrador Unico | 30/01/2013 | 09/06/2016 |
Fernandez Ruiz Isabel Maria | Administrador Unico | 16/02/2009 | 30/01/2013 |
ACTOS BORME DE ORGANIZA GESTION DE CULTURA OCIO Y EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 140, S 8, H CO 28553, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 140, S 8, H CO 28553, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 140, S 8, H CO 28553, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 140, S 8, H CO 28553, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-14
- a).- La organización de eventos empresariales, sociales, culturales, recreativos o deportivos, incluyendo la puesta en marcha de Ferias de Muestras, comerciales e industriales y todos los servicios que requieran la participación y el desarrollo de las mismas. Celebradas tanto en recintos feriales co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 4 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-14
- PSAJE MARUJA CAZALLA 11 3 B (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2114 , F 139, S 8, H CO 28553, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-14