ORGANITZACIO DE MAGATZEM SL - EXTINGUIDA
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ORGANITZACIO DE MAGATZEM SL
CIF B07953722
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ORGANITZACIO DE MAGATZEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANITZACIO DE MAGATZEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2012 | |
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Apoderado Solidario | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 06/09/2012 |
Rossello Reynes Alberto | Apoderado Solidario | 06/09/2012 | |
Rossello Reynes Juan Carlos | Apoderado | 06/09/2012 | |
Socias Gili Ester | Administrador Solidario | 11/08/2010 | 06/09/2012 |
Socias Gili Maria Ester | Administrador Solidario | 06/09/2012 | |
Socias Gili Maria Ester | Apoderado Solidario | 06/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORGANITZACIO DE MAGATZEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 12 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1999 , F 190, S 8, H PM 32120, I/A 12 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-07