ORGANITZACIO DE FUTUR OLOT SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social ORGANITZACIO DE FUTUR OLOT SL
CIF B17501941
Actividad Otras actividades asociativas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ORGANITZACIO DE FUTUR OLOT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANITZACIO DE FUTUR OLOT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aina Virgili Figueras | Administrador Solidario | 21/10/2016 | 26/11/2021 |
Aina Virgili Figueras | Liquidador Solidario | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Joaquim Virgili Figueras | Administrador Solidario | 21/10/2016 | 26/11/2021 |
Joaquim Virgili Figueras | Liquidador Solidario | 26/11/2021 | 26/11/2021 |
Joaquim Virgili Figueras | Apoderado | 11/03/2016 | 26/11/2021 |
Aina Virgili Figueras | Administrador Unico | 11/03/2016 | 21/10/2016 |
Josep Maria Virgili Cullell | Socio Unico | 18/01/2010 | 11/03/2016 |
Josep Maria Virgili Cullell | Administrador Unico | 11/03/2016 |
ACTOS BORME DE ORGANITZACIO DE FUTUR OLOT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 6 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 74, S 8, H GI 18930, I/A 5 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 73, S 8, H GI 18930, I/A 4 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 73, S 8, H GI 18930, I/A 4 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-17