ORGANIC FASHION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Conde de los Gaitanes, 7
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ORGANIC FASHION SL
CIF B87486049
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 08/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORGANIC FASHION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORGANIC FASHION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escolar O'kelly Daniel Alejandro | Apoderado | 09/07/2019 | 01/12/2020 |
Pratto Quinteros Fiorella Carolina | Administrador Unico | 01/03/2016 | 01/12/2020 |
Pratto Quinteros Fiorella Carolina | Liquidador | 01/12/2020 | 01/12/2020 |
ACTOS BORME DE ORGANIC FASHION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 31, S 8, H M 619134, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 31, S 8, H M 619134, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 31, S 8, H M 619134, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 31, S 8, H M 619134, I/A 3 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 29, S 8, H M 619134, I/A 2 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
- Se ha modificado el nie del administrador único doña Fiorella Carolina Pratto Quintero por su DNI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 29, S 8, H M 619134, I/A 1m (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 26, S 8, H M 619134, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Dirección:PASEO CONDE DE LOS GAITANES 7 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:08/02/16
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La realización de actividades de asesoramiento y gestión, en temas técnicos, científicos, jurídicos, económicos, empresariales, artísticos y culturales, a través de profesionales con título académico suficiente para ello cuando así fuere preciso.- Se exceptúan aquéllas actividades que por Ley se ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34419 , F 26, S 8, H M 619134, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28