OREGON 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social OREGON 2000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OREGON 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OREGON 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agut Banque Joan | Consejero | 08/09/2016 | 02/02/2023 |
Agut Bonsfills Joaquin | Presidente | 08/09/2016 | 02/02/2023 |
Agut Bonsfills Joaquin | Consejero | 08/09/2016 | 02/02/2023 |
Agut Bonsfills Joaquin | Liquidador | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 20/09/2017 | 02/02/2023 |
Banque Loscos Antonia | Secretario | 08/09/2016 | 02/02/2023 |
Banque Loscos Antonia | Consejero | 08/09/2016 | 02/02/2023 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 01/08/2014 | 02/02/2023 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 01/08/2014 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2020 | 02/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OREGON 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 38 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 38 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 38 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 38 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 38 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 37 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-28
Representante
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 36 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 181, S 8, H M 263665, I/A 35 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Representante
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 180, S 8, H M 263665, I/A 34 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36074 , F 180, S 8, H M 263665, I/A 34 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-170-28