ORCAPE CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pastor, 14
Código Postal 35214
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Razón Social ORCAPE CANARIAS SL
CIF B35509587
Capital Social 558941.26 Euros
Actividad Comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUDITORES ASOCIADOS AAGC SAP
VINCULACIONES DE ORCAPE CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORCAPE CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES ASOCIADOS AAGC SAP | Auditor | 22/11/2016 | 10/01/2017 |
Cabrera Bonilla Juan Miguel | Liquidador | 29/06/2016 | 10/01/2017 |
Cabrera Del Rosario Davinia | Apoderado | 16/05/2012 | 10/01/2017 |
AUDITORES ASOCIADOS DE CANARIAS SLP | Auditor | 05/08/2014 | 22/11/2016 |
Cabrera Bonilla Juan Miguel | Consejero Delegado Solidario | 29/06/2016 | |
Cabrera Bonilla Juan Miguel | Presidente | 29/06/2016 | |
Cabrera Bonilla Juan Miguel | Consejero | 29/06/2016 | |
Cabrera Del Rosario Davinia | Secretario | 08/01/2013 | 29/06/2016 |
Cabrera Del Rosario Davinia | Consejero | 08/01/2013 | 29/06/2016 |
Lopez Perez Manuel Victor | Consejero Delegado Mancomunado | 29/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORCAPE CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 130, S 8, H GC 19041, I/A 12 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 11 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-7-35
- Mediante certificación expedida el 6 de Octubre de 2.016, por el Liquidador Unico, D. Juan Miguel Cabrera Bonilla, se hace constar la Subrogación de la entidad auditora "Auditores Asociados de Canarias, S.L.P.", por la denominada "AUDITORES ASOCIADOS AAGC, S.A.P."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A Nota (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A Nota (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A Nota (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 10 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 10 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 10 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 9 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-35
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 498.840,05 | Euros |
Capital Actual: | 558.941,26 | Euros |
Porcentaje: | 830,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 125, S 8, H GC 19041, I/A 9 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-35