ORBITA MAX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Diputacio, 279
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ORBITA MAX SL
CIF B62194873
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Llompart Mallorques Jorge
VINCULACIONES DE ORBITA MAX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORBITA MAX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llompart Mallorques Jorge | Administrador Unico | 17/01/2011 | 13/03/2018 |
PLUTA ABOGADOS Y ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 24/03/2016 | 13/03/2018 |
Sarrate Pou Joaquin | REP.ADM.CONC | 24/03/2016 | 13/03/2018 |
Iglesias Montejo Enrique | Apoderado | 18/11/2013 | |
Llompart Mallorques Jorge | Apoderado | 18/11/2013 | |
Iglesias Montejo Enrique | Administrador Mancomunado | 17/01/2011 | |
Llompart Mallorques Jorge | Administrador Mancomunado | 17/01/2011 |
ACTOS BORME DE ORBITA MAX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 162, S 8, H B 214509, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 41/2016, AUTO 19/2018, FIRME, DE FECHA 01/02/2018, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 162, S 8, H B 214509, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 162, S 8, H B 214509, I/A 18 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 41/2016, AUTO FIRME DE FECHA 09/02/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 161, S 8, H B 214509, I/A 17 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44084 , F 161, S 8, H B 214509, I/A 17 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 54, S 8, H B 214509, I/A 16 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "ORBITA REPORT SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 52, S 8, H B 214509, I/A 15 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 52, S 8, H B 214509, I/A 15 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36241 , F 52, S 8, H B 214509, I/A 15 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08