OPTOM PALMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 89
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPTOM PALMA SL
CIF B90195348
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 24/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario AAO OPTICO SA
VINCULACIONES DE OPTOM PALMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPTOM PALMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AAO OPTICO SA | Socio Unico | 20/09/2017 | 13/06/2018 |
AAO OPTICO SA | Administrador Unico | 21/09/2017 | 13/06/2018 |
AAO OPTICO SA | Liquidador | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
Beneyto Orban Pedro | Representante | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
Beneyto Orban Pedro Juan | Apoderado Solidario | 15/05/2015 | 13/06/2018 |
Beneyto Orban Pedro Juan | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 13/06/2018 |
Calviño Perez Jorge Eduardo | Apoderado | 20/09/2017 | 13/06/2018 |
Guiter Blazy Olivier | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 13/06/2018 |
Osorio Juan-jose Elena-carmen | Apoderado | 21/09/2017 | 13/06/2018 |
Simon Guiter Oliver Patrick | Apoderado Solidario | 15/05/2015 | 13/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPTOM PALMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 18, S 8, H M 655060, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 18, S 8, H M 655060, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 18, S 8, H M 655060, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 18, S 8, H M 655060, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 89 - PLANTA 11ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36460 , F 18, S 8, H M 655060, I/A 2 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de Madrid.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 171, S 8, H SE105276, I/A 7 a (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 171, S 8, H SE105276, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 171, S 8, H SE105276, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 170, S 8, H SE105276, I/A 6 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6018 , F 169, S 8, H SE105276, I/A 5 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-41