OPTIMAL QUANT MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Nervion, 14
Código Postal 33210
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPTIMAL QUANT MANAGEMENT SL
CIF B74319179
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 17/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPTIMAL QUANT MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPTIMAL QUANT MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Urraca Ordiz David | Administrador Unico | 18/04/2017 | 19/01/2021 |
Urraca Ordiz David | Liquidador | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
Prieto Mota Carlos | Administrador Unico | 12/03/2012 | 18/04/2017 |
ACTOS BORME DE OPTIMAL QUANT MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 3 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-33
- C/ RIO NERVION 14 3º A (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio social y web corporativa.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 57, S 8, H AS 43573, I/A 2 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 43, S 8, H AS 43573, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-33
Dirección:URB CAXIDI NUMERO 54 - SAN JUAN DE PARRES (PARRES)
Comienzo de operaciones:17/01/12
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:La actividad de formación financiera online, mediante el desarrollo de un portal educativo, elaborando contenidos e impartiendo cursos de formación en temas relacionados con las finanzas; la publicación y distribución, en soporte digital o en papel, de manuales, boletines y revistas relacionados con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3959 , F 43, S 8, H AS 43573, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-33