OPTIMAL BALANCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 39
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPTIMAL BALANCE SL
CIF B85873495
Capital Social 14250.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 29/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPTIMAL BALANCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPTIMAL BALANCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Otero Gerardo | Liquidador | 22/06/2015 | 01/08/2017 |
Gonzalez Otero Gerardo | Administrador Unico | 16/09/2013 | 22/06/2015 |
Navarro Leo Mario | Administrador Unico | 31/08/2010 | 16/09/2013 |
Gonzalez Otero Gerardo | Administrador Unico | 09/03/2010 | 31/08/2010 |
ACTOS BORME DE OPTIMAL BALANCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 97, S 8, H M 495424, I/A 5 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 97, S 8, H M 495424, I/A 5 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 97, S 8, H M 495424, I/A 4 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 97, S 8, H M 495424, I/A 4 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 97, S 8, H M 495424, I/A 4 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-28
- C/ ZURBANO 39 - ENTREPLANTA DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 96, S 8, H M 495424, I/A 3 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 15.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 52,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 96, S 8, H M 495424, I/A 3 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 96, S 8, H M 495424, I/A 3 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 96, S 8, H M 495424, I/A 3 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-28
Capital Anterior: | 9.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 21.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27497 , F 93, S 8, H M 495424, I/A 2 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28