OPTICA SALUD OCULAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Presidente Adolfo Suarez, 2
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPTICA SALUD OCULAR SL
CIF B91902742
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/10/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SALUD OCULAR CENTRO OFTALMICO SL
VINCULACIONES DE OPTICA SALUD OCULAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPTICA SALUD OCULAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Jose | Liquidador Unico | 16/01/2017 | 16/01/2017 |
Garcia Garcia Jose Maria | Administrador Solidario | 04/12/2010 | 16/01/2017 |
Jimenez Blazquez Antonio | Administrador Solidario | 04/12/2010 | 16/01/2017 |
Mata Torres Pedro Manuel | Apoderado | 04/12/2010 | 16/01/2017 |
SALUD OCULAR CENTRO OFTALMICO SL | Socio Unico | 28/10/2010 | 16/01/2017 |
Mata Torres Pedro Manuel | Administrador Unico | 28/10/2010 | 04/12/2010 |
ACTOS BORME DE OPTICA SALUD OCULAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 203, S 8, H SE 87584, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 203, S 8, H SE 87584, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico. REVOCADO el poder conferido por la sociedad, como consecuencia de la extinción de la misma.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 203, S 8, H SE 87584, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 203, S 8, H SE 87584, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 203, S 8, H SE 87584, I/A 4 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-129-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 202, S 8, H SE 87584, I/A 3 (04/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 202, S 8, H SE 87584, I/A 2 (04/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 202, S 8, H SE 87584, I/A 2 (04/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5293 , F 202, S 8, H SE 87584, I/A 2 (04/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41