OPTICA CASADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Diaz Porlier, 14
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OPTICA CASADO SL
CIF B28332120
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPTICA CASADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPTICA CASADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Mora Carlos | Liquidador Solidario | 11/07/2023 | 11/04/2024 |
Casado Mora Jose Miguel | Liquidador Solidario | 11/07/2023 | 11/04/2024 |
Martinez Terriza Ignacio | Liquidador Solidario | 11/07/2023 | 11/04/2024 |
Casado Gallardo Alejandro | Administrador Unico | 21/07/2010 | 11/07/2023 |
Casado Mora Jose Miguel | Administrador Unico | 21/07/2010 |
ACTOS BORME DE OPTICA CASADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 6 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 5 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 5 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 5 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 4 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748 , F 167, S 8, H M 94032, I/A 4 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-142-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-236-28