OPINIUM SERVICIOS DE MARKETING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tablas de Daimiel, 2
Código Postal 28924
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPINIUM SERVICIOS DE MARKETING SL
CIF B83852582
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 23/01/2004
Página Web www.opinium-marketing.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPINIUM SERVICIOS DE MARKETING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPINIUM SERVICIOS DE MARKETING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantalapiedra Velasco Patricia | Liquidador | 05/07/2016 | 24/01/2022 |
Cantalapiedra Velasco Patricia | Administrador Unico | 04/10/2013 | 05/07/2016 |
Cantalapiedra Velasco Patricia | Administrador Solidario | 04/10/2013 | |
Perez Navas Aranzazu | Administrador Solidario | 04/10/2013 |
ACTOS BORME DE OPINIUM SERVICIOS DE MARKETING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 126, S 8, H M 341780, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 126, S 8, H M 341780, I/A 3 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 126, S 8, H M 341780, I/A 3 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 126, S 8, H M 341780, I/A 3 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
- C/ TABLAS DE DAIMIEL 2 - LOCAL 7 (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 125, S 8, H M 341780, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 29. Otros.-Modificado el artículo29 de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 125, S 8, H M 341780, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 125, S 8, H M 341780, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19474 , F 125, S 8, H M 341780, I/A 2 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28