OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 270
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA
CIF A62544721
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Página Web www.trambcn.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA | Consejero | 02/11/2010 | |
ALSTOM TRANSPORTE SA | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
COMSA CONCESIONES SA | Consejero | 02/11/2010 | |
Detren Compañia General De Servicios Ferroviarios | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
FCC CONSTRUCCION SA | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya | Consejero | 17/07/2009 | 02/11/2010 |
Fontan Cosialls Francisco Javier | V-SEC NO CON | 02/11/2010 | |
Franch Romani Francisco | Secretario No Consejero | 02/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPERADORA DEL TRAMVIA METROPOLITA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 158, S 8, H B 230826, I/A 24 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Consejero
- ACCIONA DESARROLLO CORPORATIVO SA
- ALSTOM TRANSPORTE SA
- BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SA
- COMSA EMTE CONCESIONES SL
- Detren Compañia General De Servicios Ferroviarios
- FCC CONSTRUCCION SA
- FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA SA
- Ferrocarrils De La Generalitat De Catalunya
- Marti Escursell Josep Maria
- Marti Escursell Miquel
- Vilalta Gonzalez Albert
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 158, S 8, H B 230826, I/A 24 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- MODIFICADA LA DENOMINACION DE LA CONSEJERA "COMSA CONCESIONES SL", QUE PASA A DENOMINARSE "COMSA EMTE CONCESIONES SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 158, S 8, H B 230826, I/A 23 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 158, S 8, H B 230826, I/A 22 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-187-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 157, S 8, H B 230826, I/A 21 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 157, S 8, H B 230826, I/A 20 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36548 , F 157, S 8, H B 230826, I/A 20 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08