OPERADOR VIRTUAL SMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bautista Poeta, 4
Código Postal 12006
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPERADOR VIRTUAL SMS SL
CIF B84860840
Actividad Actividades de programación informática
Órgano Administración Administrador único
Propietario ELECTRONIC COMMERCE FACTORY GROUP SL
VINCULACIONES DE OPERADOR VIRTUAL SMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPERADOR VIRTUAL SMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Pachon Maria Teresa | Apoderado | 04/03/2011 | 03/01/2023 |
ELECTRONIC COMMERCE FACTORY GROUP SL | Socio Unico | 14/12/2010 | 03/01/2023 |
ELECTRONIC COMMERCE FACTORY GROUP SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2010 | 03/01/2023 |
Manuel Ferreiro Juan | Administrador Unico | 09/12/2019 | 03/01/2023 |
Ponce Jaime Luis | Liquidador | 03/01/2023 | 03/01/2023 |
Verde Gomez Juan Antonio | Representante | 15/03/2010 | 03/01/2023 |
Spalding Alejandro Daniel | Administrador Unico | 30/05/2017 | 24/05/2019 |
Lopez Ondiviela Xavier | Administrador Unico | 31/12/2014 | 30/05/2017 |
ELECTRONIC COMMERCE FACTORY GROUP SL | Administrador Unico | 31/12/2014 | |
Llorens Ubeda Javier | Administrador Mancomunado | 15/03/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPERADOR VIRTUAL SMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 11 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 11 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 11 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 11 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 10 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H CS 33733 (22/01/2019)
CVE: BORME-B-2019-131-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 9 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 8 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 8 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603, L 1165, F 50, S 8, H CS 33733, I/A 7 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-12