OPERACION Y CONTROL DE RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lagasca, 104
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPERACION Y CONTROL DE RENOVABLES SL
CIF B84800846
Capital Social 540000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/07/2006
VINCULACIONES DE OPERACION Y CONTROL DE RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPERACION Y CONTROL DE RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llosa Gil De Biedma Maria Del Carmen | Liquidador | 07/01/2020 | 07/01/2020 |
Mingot Comenge Reyes | Apoderado | 12/06/2013 | 07/01/2020 |
Perez Arizaga Jose | Representante | 01/09/2014 | 07/01/2020 |
PRENEAL SA | Administrador Unico | 07/01/2020 | |
Merigo Gonzalez Eduardo | Representante | 01/09/2014 | |
Hernandez Chico Cesar | Apoderado | 31/10/2013 | |
Hernandez Chico Cesar | Apoderado | 13/12/2010 | 31/10/2013 |
Martinez De Velasco Ladron De Guevara Ignacio | Apoderado | 12/06/2013 |
ACTOS BORME DE OPERACION Y CONTROL DE RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 11 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- C/ LAGASCA 104 BAJO IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 10 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
- C/ CASTELLO 95 - BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 9 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 8 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 111, S 8, H M 414500, I/A 8 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 110, S 8, H M 414500, I/A 7 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23127 , F 110, S 8, H M 414500, I/A 6 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28