OPEN TOURS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Riera, 40
Código Postal 08370
Municipio Calella
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPEN TOURS SL
CIF B66977133
Capital Social 3020.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 17/03/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OPEN TOURS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN TOURS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELFIN PARK SL | Administrador Unico | 09/12/2019 | 19/02/2021 |
DELFIN PARK SL | Liquidador | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Marti Pierre Miquel | REPR.143 RRM | 09/12/2019 | 19/02/2021 |
Marti Pierre Miquel | REPR.143 RRM | 19/02/2021 | 19/02/2021 |
Onna Amargant Jose | Administrador Unico | 05/04/2017 | 09/12/2019 |
Farruggio Cenit Evelina | Liquidador | 21/01/2013 | 21/01/2013 |
Farruggio Cenit Evelina | Administrador Unico | 21/01/2013 |
ACTOS BORME DE OPEN TOURS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 40, S 8, H B 501336, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 40, S 8, H B 501336, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 40, S 8, H B 501336, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 40, S 8, H B 501336, I/A 2 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 40, S 8, H B 501336, I/A 2 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 39, S 8, H B 501336, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
Dirección:CL RIERA, 40 LOCAL (CALELLA)
Comienzo de operaciones:17/03/17
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJE, MAYORISTAS Y MINORISTAS. MEDIACION EN LA VENTA DE BILLETES O RESERVAS DE PLAZAS EN TODA CLASE DE MEDIOS DE TRANSPORTE, LAS RESERVAS DE HABITACIONES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45865 , F 39, S 8, H B 501336, I/A 1 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 195, S 8, H GR 23248, I/A 5 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 195, S 8, H GR 23248, I/A 5 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1067 , F 195, S 8, H GR 23248, I/A 5 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-18