OPEN SERVICIOS AUXILIARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Yuste, 16
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPEN SERVICIOS AUXILIARES SL
CIF B85706372
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 19/05/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OPEN SERVICIOS AUXILIARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN SERVICIOS AUXILIARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Piñar Fabian | Liquidador | 05/10/2012 | 05/10/2012 |
Ramirez Piñar Fabian | Administrador Solidario | 29/05/2009 | 05/10/2012 |
Ramirez Piñar Ruben | Administrador Solidario | 22/12/2011 | 05/10/2012 |
Bouza Ramirez Miguel Angel | Administrador Solidario | 29/05/2009 | 22/12/2011 |
ACTOS BORME DE OPEN SERVICIOS AUXILIARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 202, S 8, H M 481434, I/A 2 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 198, S 8, H M 481434, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28
Dirección:C/ MIGUEL YUSTE 16 1º - DERECHA (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/05/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION PARA EDIFICIOS TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS, EDIFICIOS DE OFICINAS, HOTELES, COLEGIOS, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, ETC, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DE INSTALACION DE SUMINISTROS,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26715 , F 198, S 8, H M 481434, I/A 1 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28