OPEN MARKET INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 151
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPEN MARKET INVERSIONES SA
CIF A82920265
Capital Social 900840.0 Euros
Nombres Anteriores
- OPEN MARKET INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OPEN MARKET INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEN MARKET INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herce Melendrez Fernando | Liquidador | 17/09/2013 | 17/09/2013 |
Herce Melendrez Fernando | Consejero | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Herce Melendrez Fernando | Secretario | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Perez Nievas Heredero Jose Antonio | Presidente | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Perez Nievas Heredero Jose Antonio | Consejero Delegado | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Perez Nievas Heredero Jose Antonio | Consejero | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Perez Nievas Heredero Maria Del Carmen | Apoderado | 30/11/2011 | 17/09/2013 |
Sanchez Diaz Lucas | Apoderado | 30/11/2011 | 17/09/2013 |
Vizcaino Manterola Maria Carmen | Consejero | 14/11/2011 | 17/09/2013 |
Herce Melendrez Fernando | Presidente | 14/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPEN MARKET INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 124, S 8, H M 272633, I/A 20 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 124, S 8, H M 272633, I/A 20 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 124, S 8, H M 272633, I/A 20 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 124, S 8, H M 272633, I/A 20 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 119, S 8, H M 272633, I/A 19 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Capital Anterior: | 2.422.230,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.521.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 900.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 62,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 119, S 8, H M 272633, I/A 19 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
- Adjudicación de numeración de acciones como consecuencia dereversión y transformación del sistema de representación delas acciones, mediante renuncia al sistema de anotaciones en cuenta para pasar a ser representadas por títulos nominativos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 118, S 8, H M 272633, I/A 18 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 117, S 8, H M 272633, I/A 17 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 117, S 8, H M 272633, I/A 16 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16097 , F 116, S 8, H M 272633, I/A 15 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28