OPEL BANK GMBH - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eduardo Barreiros, 110
Código Postal 28041
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OPEL BANK GMBH
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 06/09/2018
VINCULACIONES DE OPEL BANK GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OPEL BANK GMBH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baños Minguez Marta | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Calvo Perez Meritxell | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Candon Hernando Antonio | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Cantero Parrilla Estrella Maria | Apoderado | 07/08/2019 | 25/02/2020 |
Etchells Jenny | Apoderado | 07/08/2019 | 25/02/2020 |
Etchells Jenny | Apoderado | 25/02/2020 | |
Frial Hernandez Pilar | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Garcia Garces Sergio | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Garcia-morato Villareal Gema | Apoderado | 22/01/2019 | 25/02/2020 |
Garcia Pico Sergio | Apoderado | 07/08/2019 | 25/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OPEL BANK GMBH
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 35, S 8, H M 680170, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 35, S 8, H M 680170, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Apoderado
- Baños Minguez Marta
- Calvo Perez Meritxell
- Candon Hernando Antonio
- Cantero Parrilla Estrella Maria
- Etchells Jenny
- Etchells Jenny
- Etchells Jenny
- Frial Hernandez Pilar
- Garcia Garces Sergio
- Garcia-morato Villareal Gema
- Garcia Pico Sergio
- Garcia Pico Sergio
- Garcia Pico Sergio
- Gil De San Vicente Jon
- Lopez Gonzalez Elena
- Martin Verdaguer Marcos
- Molitor Andreas
- Page Martin John
- Page Martin John
- Palomo Atance Maria Victoria
- Panman Kornelis
- Parman Kornelis
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Perez Alvarez Marta
- Perez Alvarez Marta
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rubio Gonzalez Olga
- Scateni Sabina
- Scateni Sabina
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Willis Ian Robert
- Yuste De La Fuente Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 35, S 8, H M 680170, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 35, S 8, H M 680170, I/A 5 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Apoderado
- Cantero Parrilla Estrella Maria
- Etchells Jenny
- Etchells Jenny
- Etchells Jenny
- Garcia Pico Sergio
- Garcia Pico Sergio
- Gil De San Vicente Jon
- Molitor Andreas
- Page Martin John
- Parman Kornelis
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Paulat Erhard
- Perez Alvarez Marta
- Perez Alvarez Marta
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Perez Alvarez Marta Maria
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Scateni Sabina
- Scateni Sabina
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Schrimpf Klaus Hans
- Willis Ian Robert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 32, S 8, H M 680170, I/A 4 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Apoderado
- Baños Minguez Marta
- Calvo Perez Meritxell
- Candon Hernando Antonio
- Frial Hernandez Pilar
- Garcia Garces Sergio
- Garcia-morato Villareal Gema
- Garcia Pico Sergio
- Lopez Gonzalez Elena
- Martin Verdaguer Marcos
- Page Martin John
- Palomo Atance Maria Victoria
- Panman Kornelis
- Perez Alvarez Marta Maria
- Rigaud Bertrand Michel Denis
- Rodriguez Del Castillo Maria Aranzazu
- Rubio Gonzalez Olga
- Schrimpf Klaus Hans
- Yuste De La Fuente Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 31, S 8, H M 680170, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 31, S 8, H M 680170, I/A 2 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 30, S 8, H M 680170, I/A 1 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Dirección:C/ EDUARDO BARREIROS 110 1ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/09/18
Capital:0 Ptas
Objeto social:Otras actividades de consultoría de gestión empresarial..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38225 , F 30, S 8, H M 680170, I/A 1 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
- Absorbidas: OPEL FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (12/07/2018)
CVE: BORME-B-2018-138-28