ONYARSER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Garbi, 88
Municipio Pineda de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social ONYARSER SL
CIF B63621684
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 08/09/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ONYARSER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONYARSER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bago Mons Oscar Carles | Presidente | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Bago Mons Oscar Carles | Consejero | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Bago Mons Oscar Carles | Apoderado Solidario | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Janer Nicolau Antoni | Secretario | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Janer Nicolau Antoni | Consejero | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Janer Nicolau Antoni | Apoderado Solidario | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Ribas Correcher Josep | Consejero | 30/05/2016 | 03/11/2017 |
Torrent I Busquet Jaume | Apoderado Solidario | 13/06/2016 | 03/11/2017 |
Vives I Arnijas Albert | Apoderado Solidario | 13/06/2016 | 03/11/2017 |
Lorente Santibañez Eduardo | Apoderado | 30/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ONYARSER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 138, S 8, H B 291762, I/A 18 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 138, S 8, H B 291762, I/A 18 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 137, S 8, H B 291762, I/A 17 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 137, S 8, H B 291762, I/A 16 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 15 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 15 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-08
- AMPLIAR A: LA COMPRAVENTA Y EXPLOTACION EN RENTA DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. CNAE 6820
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 14 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Apoderado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 14 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 14 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36919 , F 136, S 8, H B 291762, I/A 13 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08