ONUTRANS SL - EXTINGUIDA
Municipio Niebla
Provincia Huelva
Razón Social ONUTRANS SL
CIF B21179841
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 10/03/1993
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ONUTRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONUTRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTER AUDITORES SL | Auditor | 13/10/2015 | 17/02/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/03/2019 | 17/02/2021 |
Fernandez Vila Juan Carlos | Apoderado | 09/01/2018 | 17/02/2021 |
Sanchez Bernabe Esteban | Apoderado Mancomunado | 10/05/2017 | 17/02/2021 |
Callesi Martinez Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/02/2020 | |
Callesi Martinez Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2017 | 02/07/2019 |
Callesi Martinez Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2017 | 02/07/2019 |
Fernandez Alba Juan | Apoderado Mancomunado | 14/03/2017 | 17/05/2017 |
ACTOS BORME DE ONUTRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 144, S 8, H H 2322, I/A 16 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 144, S 8, H H 2322, I/A 16 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-21
Capital Anterior: | 2.434,86 | Euros |
Aumento de capital: | 571,14 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 15 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-21
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 571,14 | Euros |
Capital Actual: | 2.434,86 | Euros |
Porcentaje: | 19,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 15 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 14 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 13 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 12 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 143, S 8, H H 2322, I/A 11 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 142, S 8, H H 2322, I/A 10 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-21
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 477 , F 142, S 8, H H 2322, I/A 9 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-21