ONNI LAB SL
Dirección social Pl Universitat, 3
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONNI LAB SL
Capital Social 48000.0 Euros
Actividad Edición de videojuegos
Fecha de Constitución 27/09/2023
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE ONNI LAB SL
VINCULACIONES DE ONNI LAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONNI LAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marc Sylvester Schutze | REPR.143 RRM | 04/03/2024 | |
Miroslaw Piotr Cholewinski | Administrador Solidario | 04/03/2024 | |
MSS HOLDCO SL | Administrador Solidario | 04/03/2024 |
ACTOS BORME DE ONNI LAB SL
- CESE DE UNIPERSONALIDAD.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Capital Anterior: | 35.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 48.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 3 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-51-08
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 600,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 2 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MIROSLAW PIOTR CHOLEWINSKI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08
Dirección:PZ UNIVERSITAT NUM.3 P.6 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/09/23
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 5821 / EDICION DE VIDEOJUEGOS. OTRAS ACTIVIDADES: 6201 / ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48954 , F 172, S 8, H B 602305, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-08