ONIX Y TURQUESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vizconde de los Asilos, 1
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONIX Y TURQUESA SL
CIF B86523016
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ONIX Y TURQUESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONIX Y TURQUESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Rodriguez Maria Del Carmen | Apoderado | 05/11/2012 | 19/10/2021 |
Perez Rodriguez Maria Del Pilar | Administrador Unico | 22/10/2012 | 19/10/2021 |
Perez Rodriguez Maria Del Pilar | Liquidador | 19/10/2021 | 19/10/2021 |
Abella Gomez Esther | Administrador Mancomunado | 11/10/2012 | 22/10/2012 |
Perez Rodriguez Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 11/10/2012 | 22/10/2012 |
ACTOS BORME DE ONIX Y TURQUESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 117, S 8, H M 545148, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 117, S 8, H M 545148, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 117, S 8, H M 545148, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 117, S 8, H M 545148, I/A 5 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
- C/ VIZCONDE DE LOS ASILOS 1 3ºD (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 116, S 8, H M 545148, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Capital Anterior: | 110.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 106.990,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 116, S 8, H M 545148, I/A 4 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 115, S 8, H M 545148, I/A 3 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
- Promoción, construcción y explotación de toda clase de edificios, la compraventa de fincas rústicas y urbanas, así como el alquiler de fincas rústicas y urbanas, la construcción de obras civiles, la realización de obrass de urbanización y la realización de obras de mantenimiento y mejora de fincas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 114, S 8, H M 545148, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
- C/ BATALLA DEL SALADO 38 4º F (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 114, S 8, H M 545148, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30288 , F 114, S 8, H M 545148, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28