ONERA CONSULTORIA Y FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sabino Arana Kalea, 7
Municipio Berango
Provincia Bizkaia
Razón Social ONERA CONSULTORIA Y FORMACION SL
CIF B95693578
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ONERA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONERA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aresti Uribe Iñaki | Administrador Unico | 18/07/2012 | 12/01/2023 |
Aresti Uribe Iñaki | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Bilbao Campos Amaia | Apoderado | 03/12/2012 | 12/01/2023 |
ACTOS BORME DE ONERA CONSULTORIA Y FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 178, S 8, H BI 60675, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 178, S 8, H BI 60675, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 178, S 8, H BI 60675, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 178, S 8, H BI 60675, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-48
- C/ SABINO ARANA 7A 4º A (BERANGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 178, S 8, H BI 60675, I/A 4 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 177, S 8, H BI 60675, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
- C/ ALAMEDA DE RECALDE, Nº 27, 2º, OFICINA 2 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 176, S 8, H BI 60675, I/A 2 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 175, S 8, H BI 60675, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48
Dirección:C/ COLON DE LARREATEGUI 26 1ºA (BILBAO)
Comienzo de operaciones:12/07/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:comercialización, impartición y acreditación de cursos de formación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5297 , F 175, S 8, H BI 60675, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-149-48