ONEGIN CAPITAL SICAV SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 74
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONEGIN CAPITAL SICAV SA
CIF A83564146
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ONEGIN CAPITAL SICAV SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONEGIN CAPITAL SICAV SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abasolo Aranguren Mikel | Liquidador | 26/08/2022 | 09/03/2023 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 07/10/2010 | 09/03/2023 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 04/08/2015 | 09/03/2023 |
Abasolo Aranguren Mikel | Consejero | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
Abasolo Aranguren Mikel | Presidente | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 26/08/2022 | |
Lecuona Ortuzar Marta | Consejero | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
Lecuona Ortuzar Marta | Vicepresidente | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
Lecuona Ortuzar Pedro | Consejero | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
Lecuona Ortuzar Pedro | Secretario | 31/07/2012 | 26/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ONEGIN CAPITAL SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 218, S 8, H M 321892, I/A 19 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 217, S 8, H M 321892, I/A 18 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 217, S 8, H M 321892, I/A 18 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 217, S 8, H M 321892, I/A 18 (26/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-28
Auditor
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 217, S 8, H M 321892, I/A 17 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 216, S 8, H M 321892, I/A 16 (31/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 216, S 8, H M 321892, I/A 15 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 216, S 8, H M 321892, I/A 14 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 216, S 8, H M 321892, I/A 13 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27179 , F 215, S 8, H M 321892, I/A 12 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28