ONE-RED SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 85
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONE-RED SPAIN SL
CIF B86258977
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 22/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario One Red Llc
VINCULACIONES DE ONE-RED SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONE-RED SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bidaguren Urbieta Miren | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
Garrofe Pujol Albert | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
Harris Berman Daniel | Liquidador | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
Harris Berman Daniel | Administrador Unico | 27/10/2017 | 15/10/2018 |
Jacques Aymerich Adrien | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
Noriega Garcia Miguel | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
One Red Llc | Socio Unico | 15/07/2011 | 15/10/2018 |
Postigo Vergel Gabriel | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
Trujillo Alba Rocio Cristina | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
Viboras Cabañero Maria Jose | Apoderado Solidario | 09/10/2012 | 15/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ONE-RED SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 165, S 8, H M 522694, I/A 7 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 165, S 8, H M 522694, I/A 7 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 165, S 8, H M 522694, I/A 7 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 165, S 8, H M 522694, I/A 7 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 6 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 6 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 5 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 5 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 5 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
- C/ ORENSE 85, EDIFICIO LEXINGTON (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29025 , F 164, S 8, H M 522694, I/A 4 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28