ONDUFLEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Lorenzo, 2
Código Postal 03829
Municipio L'Alqueria d'Asnar
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social ONDUFLEX SL
CIF B53267555
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Órgano Administración Administrador único
Propietario HINOJOSA PACKAGING GROUP SL
VINCULACIONES DE ONDUFLEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONDUFLEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Garcia Cesar | Apoderado Solidario | 04/07/2022 | 27/07/2022 |
Del Moral Roger Santiago | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
Gomez Cuesta Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
Guerrero Priego Enrique | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
HINOJOSA PACKAGING GROUP SL | Administrador Unico | 13/03/2017 | 27/07/2022 |
HINOJOSA PACKAGING GROUP SL | Socio Unico | 15/12/2016 | 27/07/2022 |
Martinez Hinojosa Ruben | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
Merino Hinojosa Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
Orero Gazquez Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/03/2017 | 27/07/2022 |
Morant Ferrando Maria-luisa | Apoderado Solidario | 15/03/2017 | 04/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ONDUFLEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 205, S 8, H A 47445, I/A 10 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 205, S 8, H A 47445, I/A 10 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 204, S 8, H A 47445, I/A 9 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4021 , F 204, S 8, H A 47445, I/A 9 (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 173, S 8, H A 47445, I/A 8 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 172, S 8, H A 47445, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 172, S 8, H A 47445, I/A 7 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 172, S 8, H A 47445, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 172, S 8, H A 47445, I/A 5 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 172, S 8, H A 47445, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-03