ONDA MICROSYSTEMS SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Santa Coloma, 8
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONDA MICROSYSTEMS SLNE
CIF B65089534
Capital Social 3012.0 Euros
Fecha de Constitución 16/04/2009
Nombres Anteriores
- PALACIOS GARCIA ANTONIO 002488452K SLNE
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ONDA MICROSYSTEMS SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONDA MICROSYSTEMS SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palacios Garcia Antonio | Liquidador | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Rubio Diaz Maria Angeles | Administrador Unico | 11/06/2020 | 26/04/2022 |
Palacios Garcia Antonio | Administrador Unico | 09/10/2010 | 11/06/2020 |
Rubio Diaz Maria Angeles | Administrador Unico | 17/04/2009 | 09/10/2010 |
ACTOS BORME DE ONDA MICROSYSTEMS SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 4 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 4 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 3 (09/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 15, S 8, H B 381432, I/A 3 (09/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-08
- ONDA MICROSYSTEMS SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 14, S 8, H B 381432, I/A 2 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 13, S 8, H B 381432, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08
Dirección:PS SANTA COLOMA Num.8 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/04/09
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD GANADERA,FORESTAL,PESQUERA,INDUSTRIAL,DE CONSTRUCCION,COMERCIAL,TURISTICA,DE TRANSPORTES,DE COMUNICACIONES,DE INTERMEDIACION Y DE SERVICIOS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41170 , F 13, S 8, H B 381432, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-08