ONDA MARIOLA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Alcoy/Alcoi
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social ONDA MARIOLA SL
CIF B53197422
Actividad Actividades de programación y emisión de televisión
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ONDA MARIOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONDA MARIOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Sanchez Jorge | Administrador Unico | 07/10/2010 | 21/10/2011 |
Sanz Sanchez Jorge | Administrador Solidario | 27/01/2010 | 07/10/2010 |
Tomas Herrero Jesus Fernando | Administrador Solidario | 27/01/2010 | 07/10/2010 |
Tomas Herrero Jesus Fernando | Administrador Unico | 15/12/2009 | 27/01/2010 |
Garcia Soto Bruno Jose | Administrador Unico | 16/10/2009 | 15/12/2009 |
Reig Ribelles Genoveva | Administrador Unico | 16/10/2009 |
ACTOS BORME DE ONDA MARIOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 15 H (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-173-03
- Declarada la insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social Nº 5 de Alicante, ejecutoria 36/2013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 15 I (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 15 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 14 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 14 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 14 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 13 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 13 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 13 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2016 , F 76, S 8, H A 42830, I/A 12 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-03