ONCOLOGIA DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Casabermeja, 15
Código Postal 29004
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social ONCOLOGIA DEL SUR SL
CIF B92718139
Capital Social 55504.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 17/01/2006
Página Web www.oncosur.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario GENESISCARE ESPAÑA SUR SL
VINCULACIONES DE ONCOLOGIA DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONCOLOGIA DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Alvarez Tomas Jose | Apoderado Solidario | 10/10/2017 | 10/07/2018 |
Allen Michael John | Apoderado Solidario | 21/02/2017 | 10/07/2018 |
Alonso Alonso Jose Luis | Apoderado | 14/06/2018 | 10/07/2018 |
Berra De Unamuno Ramon | Apoderado Solidario | 10/11/2017 | 10/07/2018 |
Collins Dan Jacob | Apoderado Solidario | 10/11/2017 | 10/07/2018 |
GENESIS CARE ESPAÑA HOLDINGS SL | Administrador Unico | 10/11/2017 | 10/07/2018 |
GENESISCARE ESPAÑA SUR SL | Socio Unico | 23/04/2018 | 10/07/2018 |
GENESISCARE ESPAÑA SUR SL | Socio único | 10/07/2018 | |
Montañes Lozano Javier | Apoderado Solidario | 10/10/2017 | 10/07/2018 |
Pickett Aaron Mackenzie | Apoderado Solidario | 10/11/2017 | 10/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ONCOLOGIA DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 92, S 8, H MA 82882, I/A 25 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 92, S 8, H MA 82882, I/A 25 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 92, S 8, H MA 82882, I/A 25 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 92, S 8, H MA 82882, I/A 25 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 90, S 8, H MA 82882, I/A 24 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 90, S 8, H MA 82882, I/A 24 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5669, L 4576, F 90, S 8, H MA 82882, I/A 22 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594, L 4501, F 205, S 8, H MA 82882, I/A 21 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594, L 4501, F 204, S 8, H MA 82882, I/A 20 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5594, L 4501, F 204, S 8, H MA 82882, I/A 19 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-29