ONCOFAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leguia, 6
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ONCOFAZ SL
CIF B20645511
Órgano Administración Administrador único
Propietario Thalamas Atienza Juan Aitor
VINCULACIONES DE ONCOFAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONCOFAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Thalamas Atienza Juan Aitor | Liquidador | 02/10/2019 | 02/10/2019 |
Thalamas Atienza Juan Aitor | Socio único | 02/10/2019 | |
Thalamas Atienza Juan Aitor | Socio Unico | 17/11/2016 | 02/10/2019 |
Thalamas Atienza Juan Aitor | Administrador Unico | 17/11/2016 | 02/10/2019 |
Thalamas Atienza Juan Aitor | Administrador Solidario | 26/11/2015 | 17/11/2016 |
Zaldo Ortega Araceli | Administrador Solidario | 26/11/2015 | 17/11/2016 |
Abadia Cebrian Fernando Miguel | Administrador Solidario | 01/02/2012 | 26/11/2015 |
Damborenea Zubiela Joaquin Maria | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 01/02/2012 |
Garcia Garcia Hector | Administrador Solidario | 23/07/2010 |
ACTOS BORME DE ONCOFAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-20
- C/ LEGIA 6-2º.- (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1729 , F 85, S 8, H SS 15281, I/A 7 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-20