OÑATE GOMEZ SL - EXTINGUIDA
Municipio Arcos de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social OÑATE GOMEZ SL
CIF B11651031
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OÑATE GOMEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OÑATE GOMEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oñate Gomez Jose Antonio | Liquidador | 19/02/2015 | 20/01/2016 |
Oñate Gomez Jose Antonio | Apoderado | 20/01/2016 | |
Moreno Perez Antonio Juan | Administrador Unico | 02/04/2009 | 19/02/2015 |
Oñate Gomez Emilia Maria | Administrador Unico | 30/01/2009 |
ACTOS BORME DE OÑATE GOMEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 87, S 8, H CA 3985, I/A 10 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 87, S 8, H CA 3985, I/A 10 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 87, S 8, H CA 3985, I/A 10 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 86, S 8, H CA 3985, I/A 9 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 86, S 8, H CA 3985, I/A 9 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 730 , F 86, S 8, H CA 3985, I/A 9 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-11
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-11
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-11
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-81-11