ONACHAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Erripagaña/Erripagaña Kalea, 35
Código Postal 31600
Municipio Burlada/Burlata
Provincia Navarra
Razón Social ONACHAT SL
CIF B71112866
Capital Social 403000.0 Euros
Actividad Reparación de relojes y joyería
Fecha de Constitución 08/11/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ONACHAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONACHAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montero Ozcariz Jesus Maria | Liquidador | 27/01/2020 | 22/09/2021 |
Erro Gordoa Alfonso | Administrador Solidario | 20/11/2012 | 27/01/2020 |
Razquin Ijurra Esteban | Administrador Solidario | 20/11/2012 | 27/01/2020 |
ACTOS BORME DE ONACHAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 4 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-31
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 4 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-31
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-31
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 3 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-31
- AVDA ERRIPAGAÑA 35 BAJO (BURLADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 403.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 57, S 8, H NA 32614, I/A 2 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-30-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 55, S 8, H NA 32614, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-31
Dirección:C/ DON RODRIGO XIMENEZ DE RADA 8 BAJO TRA (PUENTE LA REINA)
Comienzo de operaciones:08/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La comercialización, incluidos comercio interior y exterior, de toda clasede productos alimenticios, droguería, perfumería, ropa, complementos, artículos de regalo, electrodomésticos, joyería, bisutería, floristería y en general la actividad propia de un supermercado. La actividad inmobiliaria en g
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1644 , F 55, S 8, H NA 32614, I/A 1 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-31