ONA BLAVA INVERSIONS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ONA BLAVA INVERSIONS SL
CIF B17611401
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ONA BLAVA INVERSIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ONA BLAVA INVERSIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eduardo Molas Cruz | Apoderado | 10/11/2022 | 21/06/2024 |
Francesc Xavier Planesas Falgueras | Administrador Solidario | 21/06/2024 | |
Maria Cristina Ventura Carpintero | Administrador Solidario | 25/06/2020 | 21/06/2024 |
Maria Cristina Ventura Carpintero | Liquidador | 21/06/2024 | 21/06/2024 |
Eduardo Molas Cruz | Administrador Solidario | 25/06/2020 |
ACTOS BORME DE ONA BLAVA INVERSIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 24631, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 24631, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 24631, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-17
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 24631, I/A 4 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 91, S 8, H GI 24631, I/A 3 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 91, S 8, H GI 24631, I/A 2 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 91, S 8, H GI 24631, I/A 2 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-17