ON LINE FOR BUSINESS DEPLOYMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carretera Pamplona, 1
Código Postal 31191
Municipio Galar
Provincia Navarra
Razón Social ON LINE FOR BUSINESS DEPLOYMENT SL
CIF B71243943
Capital Social 31972.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 05/06/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ON LINE FOR BUSINESS DEPLOYMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ON LINE FOR BUSINESS DEPLOYMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aracama Yoldi Jose Maria | Consejero | 22/07/2015 | 11/03/2024 |
Bravo Villamayor Ernesto | Consejero | 22/07/2015 | 11/03/2024 |
Bravo Villamayor Ernesto | Apoderado | 22/07/2015 | 11/03/2024 |
Bravo Villamayor Ernesto | Liquidador Mancomunado | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
Bravo Villamayor Ernesto | Administrador Mancomunado | 11/03/2024 | |
Lopez Bordetas Roberto | Consejero | 22/07/2015 | 11/03/2024 |
Lopez Bordetas Roberto | Liquidador Mancomunado | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
Lopez Bordetas Roberto | Administrador Mancomunado | 11/03/2024 | |
Saez De Jauregui Martinez De Guereñu Cristobal | Consejero | 09/01/2019 | 11/03/2024 |
Saez De Jauregui Martinez De Guereñu Cristobal | Liquidador Mancomunado | 11/03/2024 | 11/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ON LINE FOR BUSINESS DEPLOYMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 22 (11/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-31
Capital Anterior: | 28.622,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.350,00 | Euros |
Capital Actual: | 31.972,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 202, S 8, H NA 35201, I/A 21 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-31
Capital Anterior: | 22.922,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.622,00 | Euros |
Porcentaje: | 24,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 200, S 8, H NA 35201, I/A 19 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 12 de los estatutos sociales relativo al funcionamiento de la junta general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 200, S 8, H NA 35201, I/A 18 (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-188-31
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1774 , F 200, S 8, H NA 35201, I/A 17 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-31