ON DEMAND MANAGEMENT SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peonias, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ON DEMAND MANAGEMENT SERVICES SL
CIF B85580686
Capital Social 3009.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ON DEMAND MANAGEMENT SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ON DEMAND MANAGEMENT SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herranz Hernandez Jose Luis | Apoderado | 22/01/2009 | 15/04/2015 |
Herranz Hernandez Jose Luis | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 15/04/2015 |
Nir Shalom Eliav David | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 15/04/2015 |
Verges Asua Ignacio | Liquidador | 15/04/2015 | 15/04/2015 |
Vergues Asua Ignacio | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 15/04/2015 |
Nir Shalom Eliav David | Administrador Unico | 22/01/2009 | 05/02/2009 |
ACTOS BORME DE ON DEMAND MANAGEMENT SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 34, S 8, H M 475207, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 34, S 8, H M 475207, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 34, S 8, H M 475207, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 34, S 8, H M 475207, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-13-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-147-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 33, S 8, H M 475207, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 33, S 8, H M 475207, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26371 , F 33, S 8, H M 475207, I/A 3 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-28