OMNIGLASS TEMPERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 66
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OMNIGLASS TEMPERING SL
CIF B63417943
Capital Social 25878.55 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Fecha de Constitución 05/02/2004
Nombres Anteriores
- MECANIMPORT SL
VINCULACIONES DE OMNIGLASS TEMPERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMNIGLASS TEMPERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENTA LEGIS SLP | Administrador Concursal | 19/09/2014 | 29/11/2017 |
Vilella Xampeny Pedro Juan | REP.ADM.CONC | 19/09/2014 | 29/11/2017 |
Sorribas Navarro Francisco Javier | Administrador Unico | 05/02/2015 |
ACTOS BORME DE OMNIGLASS TEMPERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 194, S 8, H B 283725, I/A 14 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 611/2014, AUTO FIRME DE FECHA 30/06/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 194, S 8, H B 283725, I/A 14 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 611/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/02/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 193, S 8, H B 283725, I/A 13 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 193, S 8, H B 283725, I/A 12 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 611/2014, AUTO FIRME DE FECHA 26/11/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 193, S 8, H B 283725, I/A 12 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 193, S 8, H B 283725, I/A 12 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 611/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 191, S 8, H B 283725, I/A 11 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 191, S 8, H B 283725, I/A 11 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
Capital Anterior: | 299.700,00 | Euros |
Disminución de capital | 273.821,45 | Euros |
Capital Actual: | 25.878,55 | Euros |
Porcentaje: | 91,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43017 , F 191, S 8, H B 283725, I/A 10 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Capital Anterior: | 900.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 600.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 299.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36288 , F 73, S 8, H B 283725, I/A 9 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08