OMNIDRONE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 33
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OMNIDRONE SL
CIF B66104084
Capital Social 63686.58 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 08/08/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Michael Min Ho Kim
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE OMNIDRONE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMNIDRONE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/11/2023 | 21/03/2024 |
Fernandez Camañes Gerard | Apoderado Solidario | 15/05/2014 | 21/03/2024 |
Hajer Boujbel | Apoderado Solidario | 27/12/2022 | 21/03/2024 |
Martinez Cuenca Jessica | Apoderado Solidario | 27/12/2022 | 21/03/2024 |
Michael Min Ho Kim | Apoderado Solidario | 27/12/2022 | 21/03/2024 |
Michael Min Ho Kim | Administrador Unico | 02/03/2023 | 21/03/2024 |
Ruano Ceña Isabel | Apoderado Solidario | 12/06/2023 | 21/03/2024 |
Fernandez Camañes Gerard | Administrador Unico | 02/10/2018 | 02/03/2023 |
Coca Perez Eduardo | Secretario No Consejero | 05/05/2014 | 02/10/2018 |
David Andrew Lau Kee | Consejero | 05/05/2014 | 02/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OMNIDRONE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 125, S 8, H B 442809, I/A 25 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-08
- Supresión de la página web corporativa: www.omnidrone.net
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 125, S 8, H B 442809, I/A 24 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13.- CONVOCATORIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 125, S 8, H B 442809, I/A 24 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 125, S 8, H B 442809, I/A 23 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 122, S 8, H B 442809, I/A 22 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 121, S 8, H B 442809, I/A 21 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 121, S 8, H B 442809, I/A 21 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 193, S 8, H B 442809, I/A 20 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: SCOPELY GAMES BARCELONA S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 193, S 8, H B 442809, I/A 19 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Capital Anterior: | 60.459,06 | Euros |
Aumento de capital: | 3.227,52 | Euros |
Capital Actual: | 63.686,58 | Euros |
Porcentaje: | 5,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47017 , F 193, S 8, H B 442809, I/A 18 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08