OMMCOMM MARKETING I COMUNICACIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Torre Blanca, 57
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social OMMCOMM MARKETING I COMUNICACIO SL
CIF B66096835
Capital Social 70000.0 Euros
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 29/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OMMCOMM MARKETING I COMUNICACIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMMCOMM MARKETING I COMUNICACIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sole Mestre Albert | Liquidador | 23/12/2014 | 10/10/2019 |
Sole Mestre Albert | Administrador Unico | 21/08/2013 | 23/12/2014 |
ACTOS BORME DE OMMCOMM MARKETING I COMUNICACIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 49, S 8, H B 441550, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 49, S 8, H B 441550, I/A 4 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 48, S 8, H B 441550, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 48, S 8, H B 441550, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 48, S 8, H B 441550, I/A 3 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 70.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 48, S 8, H B 441550, I/A 2 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 47, S 8, H B 441550, I/A 1 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Dirección:AV DE LA TORRE BLANCA 57,EDIFICI ESADECREAPOLIS (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:29/07/13
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:REALIZACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE:ASESORIA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA EN EL AMBITO DE:LA EMPRESA Y SU MODELO DE NEGOCIO.AREAS DE MARKETING Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.COMUNICACION EN TODAS SUS VERTIENTES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43908 , F 47, S 8, H B 441550, I/A 1 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08