OMICRON QUIMICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Canovelles
Provincia Asturias
Razón Social OMICRON QUIMICA SA
CIF A08756496
Actividad Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p.
Página Web www.omicron.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Zambrana Ledesma Jorge
VINCULACIONES DE OMICRON QUIMICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMICRON QUIMICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farres Costafreda Ramon | Administrador Concursal | 09/03/2011 | 29/07/2016 |
Herrador Muñoz Alicia | Administrador Concursal | 09/03/2011 | 29/07/2016 |
Zambrana Ledesma Jorge | Auditor | 09/08/2010 | 29/07/2016 |
Codony Ferre Albert | Consejero | 14/06/2011 | |
Ferre Delgado Dolors | Secretario | 08/10/2010 | 14/06/2011 |
Ferre Delgado Dolors | Consejero | 14/06/2011 | |
Salvador Delgado Damian | Presidente | 14/06/2011 | |
Salvador Delgado Damian | Consejero | 14/06/2011 | |
Salvador Delgado Damian | Consejero Delegado | 14/06/2011 | |
Correonero Barbero Vidal | Secretario No Consejero | 08/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OMICRON QUIMICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 100, S 8, H B 39470, I/A 25 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 844/2009, AUTO FIRME DE FECHA 12/04/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 100, S 8, H B 39470, I/A 25 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 100, S 8, H B 39470, I/A 25 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 99, S 8, H B 39470, I/A 24 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 844/2009, FIRME DE FECHA 24/01/2011 RECTIFICADO PORAUTO DE FECHA 8/02/11,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACIONDE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 99, S 8, H B 39470, I/A 24 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35544 , F 99, S 8, H B 39470, I/A 24 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 844/2009-A SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35458 , F 20, S 8, H B 39470, I/A 23 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35458 , F 20, S 8, H B 39470, I/A 23 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35458 , F 20, S 8, H B 39470, I/A 22 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35458 , F 20, S 8, H B 39470, I/A 22 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08