LEDMOTIVE TECHNOLOGIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan Comorera, 8
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LEDMOTIVE TECHNOLOGIES SL
CIF B65924888
Capital Social 5930.0 Euros
Fecha de Constitución 10/12/2012
Nombres Anteriores
- OMICRON LIGHTING SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LEDMOTIVE TECHNOLOGIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEDMOTIVE TECHNOLOGIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreras Molins Jaime | Consejero | 20/02/2020 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Josep | Apoderado | 10/01/2013 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Josep Maria | Consejero | 31/12/2012 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Josep Maria | Presidente | 31/12/2012 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Josep Maria | Apoderado Solidario | 04/10/2016 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Meritxell | Consejero | 31/12/2012 | 09/12/2022 |
Carreras Molins Meritxell | Apoderado Solidario | 04/10/2016 | 09/12/2022 |
Centeno Fornies Francisco | Consejero | 22/08/2016 | 09/12/2022 |
Conill Riera Abel | REPR.143 RRM | 04/01/2019 | 09/12/2022 |
Cusido Codina Josep | REPR.143 RRM | 28/01/2021 | 09/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LEDMOTIVE TECHNOLOGIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 151, S 8, H B 431400, I/A 14 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 862/2022, AUTO FIRME DE FECHA 13/09/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 151, S 8, H B 431400, I/A 14 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 151, S 8, H B 431400, I/A 14 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 150, S 8, H B 431400, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 150, S 8, H B 431400, I/A 13 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.8: DURACION Y RETRIBUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 149, S 8, H B 431400, I/A 12 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Capital Anterior: | 5.534,00 | Euros |
Aumento de capital: | 396,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.930,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 149, S 8, H B 431400, I/A 12 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 149, S 8, H B 431400, I/A 12 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
- CL JOAN COMORERA NUM.8-12 LOCAL PL.00 15 ESC.H (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 148, S 8, H B 431400, I/A 11 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 5: FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44317 , F 146, S 8, H B 431400, I/A 10 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08