OMEGA EOLICA SL
Provincia Áraba/Alava
Razón Social OMEGA EOLICA SL
CIF B01351857
Fecha de Constitución 23/04/2003
VINCULACIONES DE OMEGA EOLICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OMEGA EOLICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azurmendi Inchausti Juan Jose | Administrador Unico | 19/12/2008 | |
Benito Villanueva Juan Angel | Administrador Concursal | 19/12/2008 |
ACTOS BORME DE OMEGA EOLICA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OMEGA EOLICA SL
Nif:B01351857
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Benito Villanueva Juan Angel
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:BLANCA IDOIA MARTINEZ DE LUNA LOZA
Fecha de Resolución:18/07/2007
Número Procedimiento Concursal:74/2007
Datos Registrales:
Tomo:
1095
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-9414
Inscripción:
4
Fecha Inscripción19/12/2008
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 167, S 8, H VI 9414, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OMEGA EOLICA SL
Nif:B01351857
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:DANIEL SANCHEZ DE HARO
Fecha de Resolución:21/11/2008
Número Procedimiento Concursal:74/2007
Datos Registrales:
Tomo:
1095
Libro:
0
Folio:
167
Hoja:
8-9414
Inscripción:
4
Fecha Inscripción19/12/2008
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 167, S 8, H VI 9414, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 167, S 8, H VI 9414, I/A 4 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-01