OLYMPIA SERVICE CENTER IBERIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social OLYMPIA SERVICE CENTER IBERIA SL
CIF B64045529
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 07/12/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OLYMPIA SERVICE CENTER IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLYMPIA SERVICE CENTER IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balcells Morros Silvia | Apoderado | 08/07/2009 | 09/08/2013 |
Cruz De Pablo Jorge | Administrador Concursal | 04/12/2009 | 09/08/2013 |
Gils Gimeno Albert | Apoderado | 08/07/2009 | 09/08/2013 |
Alje Anne Van Dam | Administrador Unico | 08/07/2009 | 23/04/2010 |
Allbecon Olympia Ag | Administrador Unico | 08/07/2009 | |
Garcia Ribas Anna | Apoderado | 08/07/2009 | |
Michiel Schlatmann | REPR.143 RRM | 08/07/2009 | |
Pozo Acuña Maria Dolores | Apoderado | 09/02/2009 |
ACTOS BORME DE OLYMPIA SERVICE CENTER IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 165, S 8, H B 319230, I/A 20 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2009, AUTO FIRME DE FECHA 08/07/2013, POR EL QUE SE ACUERDA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 165, S 8, H B 319230, I/A 20 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 165, S 8, H B 319230, I/A 20 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 164, S 8, H B 319230, I/A 19 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2009 SECCION 1 C, AUTO FIRME DE FECHA 23 DE MARZO DE 2.010, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 164, S 8, H B 319230, I/A 19 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 164, S 8, H B 319230, I/A 19 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 814/2009 SECCION 1 C,ES AUTO FIRME DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2009,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 163, S 8, H B 319230, I/A 18 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40669 , F 163, S 8, H B 319230, I/A 18 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08