OLYMPIA FRANQUICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Francesc Macia, 60
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social OLYMPIA FRANQUICIA SL
CIF B64769334
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/10/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OLYMPIA FRANQUICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLYMPIA FRANQUICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alje Anne Van Dam | Administrador Unico | 07/07/2009 | 17/08/2011 |
Balcells Morros Silvia | Apoderado | 07/07/2009 | 17/08/2011 |
Cruz De Pablo Jorge | Administrador Concursal | 07/06/2011 | 17/08/2011 |
Gils Gimeno Albert | Apoderado | 07/07/2009 | 17/08/2011 |
Serrano Tane Jordi | Apoderado | 07/07/2009 | 17/08/2011 |
GRUPO ALLBECON IBERIA SL | Administrador Unico | 07/07/2009 | |
Michiel Schlatmann | REPR.143 RRM | 07/07/2009 | |
Pozo Acuña Maria Dolores | Apoderado | 09/02/2009 |
ACTOS BORME DE OLYMPIA FRANQUICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 25, S 8, H B 359916, I/A 10 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 372/2011, AUTO FIRME DE FECHA 05/07/2011,POR EL QUESE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 25, S 8, H B 359916, I/A 10 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 25, S 8, H B 359916, I/A 10 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 372/2011 SECCION C, AUTO FIRME DE FECHA 19 DE MAYO DE 2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40225 , F 84, S 8, H B 359916, I/A 9 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40225 , F 84, S 8, H B 359916, I/A 9 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40225 , F 84, S 8, H B 359916, I/A 8 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40225 , F 82, S 8, H B 359916, I/A 7 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08