OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
Dirección social Avda Blas Infante, 14
Código Postal 29631
Municipio Benalmádena
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B92559814
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 07/07/2004
Teléfono 95 256 08 43
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Spadoni Diego Francesco
Propietario Spadoni Diego Francesco
ORGANIGRAMA DE OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
VINCULACIONES DE OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Spadoni Diego Francesco | Socio Unico | 13/03/2020 | |
Spadoni Diego Francesco | Administrador Unico | 12/04/2012 |
ACTOS BORME DE OLTRE SERVICIOS INTEGRALES SL
- El socio único el dia 30/11/2020 adopta la decisión de revocación para los ejercicios 2.0019 a 2.022 ambos inclusive el nombramiento del auditor nombrado Don Enrique Sánchez Varela así como el del auditor suplente, la entidad Oltre Servicios Integrales S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 201, S 8, H MA 71580, I/A 13 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-29
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 201, S 8, H MA 71580, I/A 13 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 201, S 8, H MA 71580, I/A 12 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-29
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2018 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 201, S 8, H MA 71580, I/A 11 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-29
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2017 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 201, S 8, H MA 71580, I/A 11 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-29
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2017 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 200, S 8, H MA 71580, I/A 10 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-29
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 200, S 8, H MA 71580, I/A 9 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-29
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 200, S 8, H MA 71580, I/A 8 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-29
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de administrador será retribuido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 200, S 8, H MA 71580, I/A 7 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-29
- Sociedades beneficiarias de la escisión: SI QUIERO CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3602, L 2513, F 199, S 8, H MA 71580, I/A 6 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-29