OLSA SERVICIOS AGRICOLAS SL - EXTINGUIDA
Municipio San Miguel del Cinca
Provincia Huesca
Razón Social OLSA SERVICIOS AGRICOLAS SL
CIF B22324842
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 27/04/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AGROGAIA SL
Auditor JLC AUDITORES Y ASESORES SL
VINCULACIONES DE OLSA SERVICIOS AGRICOLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLSA SERVICIOS AGRICOLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROGAIA SL | Socio Unico | 18/06/2015 | 25/11/2016 |
Campos Franco Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 18/06/2015 | 25/11/2016 |
Campos Franco Jose Antonio | Liquidador Mancomunado | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
JLC AUDITORES Y ASESORES SL | Auditor | 13/04/2015 | 25/11/2016 |
Polo Gomez Agustin | Administrador Mancomunado | 18/06/2015 | 25/11/2016 |
Polo Gomez Agustin | Liquidador Mancomunado | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
Campos Franco Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 06/05/2015 | 18/06/2015 |
CUVIRO TRADE & TECHNOLOGY SL | Socio Unico | 06/05/2015 | 18/06/2015 |
Lagunas Navarro Javier | Administrador Mancomunado | 06/05/2015 | 18/06/2015 |
Alonso Vazquez Juan Carlos | Consejero | 06/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OLSA SERVICIOS AGRICOLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-22
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 9 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-22
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 212, S 8, H HU 9230, I/A 8 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-22
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 211, S 8, H HU 9230, I/A 7 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 211, S 8, H HU 9230, I/A 7 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-22
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543 , F 211, S 8, H HU 9230, I/A 7 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-22