OLKASA 2006 SL - EXTINGUIDA
Provincia Badajoz
Razón Social OLKASA 2006 SL
CIF B06471429
VINCULACIONES DE OLKASA 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLKASA 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO CA2 CONSULTORES SL | Liquidador Judicial | 06/03/2020 | 01/04/2022 |
Jose Luis Ramos Fortea | Auditor | 10/07/2020 | 16/09/2020 |
Pesoa Gonzalez Manuel Angel | Administrador Unico | 06/03/2020 |
ACTOS BORME DE OLKASA 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 168, S 8, H BA 17007, I/A 5 (01/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 168, S 8, H BA 17007, I/A 4 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-06
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 167, S 8, H BA 17007, I/A 3 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-06
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 167, S 8, H BA 17007, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-06
Liquidador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 167, S 8, H BA 17007, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 358 , F 167, S 8, H BA 17007, I/A 2 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-06
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-06