OLIVER DESARROLLOS E INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CIENTO TREINTA - TRAVESIA D-6
Municipio Moncada
Provincia Valencia
Razón Social OLIVER DESARROLLOS E INVERSIONES SL
CIF B85260917
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 31/01/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario RENTMANAGEMENT SPAIN SA
VINCULACIONES DE OLIVER DESARROLLOS E INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLIVER DESARROLLOS E INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Morcillo Alfonso | Apoderado | 18/08/2016 | 23/02/2022 |
Martinez Villalba Andrea | Administrador Unico | 02/06/2016 | 23/02/2022 |
RENTMANAGEMENT SPAIN SA | Socio Unico | 11/10/2016 | 23/02/2022 |
Gonzalez Perez Raul | Administrador Unico | 02/06/2016 |
ACTOS BORME DE OLIVER DESARROLLOS E INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 116, S 8, H V 171133, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 116, S 8, H V 171133, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 116, S 8, H V 171133, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 116, S 8, H V 171133, I/A 4 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 115, S 8, H V 171133, I/A 3 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-46
- C/ CIENTO TREINTA - TRAVESIA D-6 (MONCADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 115, S 8, H V 171133, I/A 2 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 115, S 8, H V 171133, I/A 2 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10133, L 7415, F 115, S 8, H V 171133, I/A 2 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-28