OLIVAR DE LA PASTORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Progreso, 30
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social OLIVAR DE LA PASTORA SL
CIF B41049727
Capital Social 638120.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OLIVAR DE LA PASTORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLIVAR DE LA PASTORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vazquez Gago Carolina Eugenia | Secretario | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Carolina Eugenia | Consejero | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Inmaculada | Apoderado Solidario | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Inmaculada | Apoderado Mancomunado | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Inmaculada | Consejero | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Manuel | Apoderado Solidario | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Manuel | Apoderado Mancomunado | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Manuel | Presidente | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Manuel | Consejero | 03/06/2014 | 02/04/2019 |
Vazquez Gago Manuel | Apoderado | 02/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OLIVAR DE LA PASTORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 17 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 17 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 17 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 17 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 16 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 15 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 14 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Capital Anterior: | 637.277,20 | Euros |
Aumento de capital: | 842,80 | Euros |
Capital Actual: | 638.120,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,13 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 68, S 8, H SE 5141, I/A 14 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 66, S 8, H SE 5141, I/A 13 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4029 , F 66, S 8, H SE 5141, I/A 13 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-41